新中国15任铁道部长,您知道几位?
从建国初期成立铁道部
到高速铁路的快速发展
新中国15任部长
您知道几位?
请在下面进行选择
2013年3月10日,国务院机构改革和职能转变方案公布,不再保留铁道部。回顾铁道部1949年成立至今64年的变迁,这个集政、企、资乃至公、检、法多种职责于一身的部门在新中国的发展史上,起到了不可磨灭的作用。
今天收集齐了
回顾64年来历届铁道部长
感谢他们为中国铁路发展所做的贡献
1
第一任铁道部长 滕代远
1904出生,湖南麻阳县人
新中国成立后的第一任铁道部长,他被称为新中国人民铁路事业的奠基人。铁道部的前身是“中国人民革命军事委员会铁道部”。与铁道部长期共同存在的还有铁道兵团。铁道兵团于1954年正式成立。在1954年至1984年间,铁道兵主要负责铁路的建设。铁道兵1976年后逐渐缩编,至1984年1月1日彻底脱离解放军序列,铁道兵部队集体转业并入铁道部。
2
第二任铁道部长 吕正操
1904年出生,辽宁省海城县人,一九五五年被授予上将军衔。
1965年1月至1967年5月任中共铁道部委员会书记、部长。
3
第三任铁道部长 杨杰
1921年出生,河北省巨鹿县人
1967年11月至1970年6月任中国人民解放军铁道部军事管制委员会副主任(实际主持工作)。1970年7月至1975年1月任交通部党的核心领导小组组长、革命委员会主任。
4
第四任铁道部长 万里
1916年出生,山东东平人
1975年1月至1976年12月任中共铁道部临时领导小组组长、部长。万里是铁道部第一位非军人背景的部长。
5
第五任铁道部长 段君毅
1910年出生,河南省范县人
1977年9月至1978年10月任铁道部党组书记、部长。
6
第六任铁道部长 郭维城
1912年出生,辽宁义县人
1978年10月至1981年4月任铁道部党委书记、部长。
7
第七任铁道部长 刘建章
1910年出生,河北人
1981年4月至1981年9月任铁道部党组书记、代部长。1981年9月至1982年4月任铁道部党组书记、部长。
8
第八任铁道部长 陈璞如
1918年出生,山东博县人
1982年4月至1985年4月任铁道部党组书记、部长。
9
第九任铁道部长 丁关根
1929年出生,江苏无锡人
1985年4月至1988年3月任铁道部党组书记、部长。
10
第十任铁道部长 李森茂
1929年出生,天津宁河人
1988年4月至1992年9月任铁道部党组书记、部长。
11
第十一任铁道部长 韩杼滨
1932年出生,黑龙江哈尔滨人
1992年9月至1998年3月任铁道部党组书记、部长。
12
第十二任铁道部长 傅志寰
1938年出生,辽宁海城人
1998年3月至2003年3月任铁道部党组书记、部长。是唯一一位有留学背景的专业人士。傅志寰从前苏联莫斯科铁道学院铁道电气化专业毕业,中国工程院院士,俄罗斯运输科学院院士。
13
第十三任铁道部长 刘志军
1953年出生,湖北鄂州人
2003年3月至2011年2月任铁道部党组书记、部长。
14
第十四任铁道部长 刘志军
1953年出生,湖北鄂州人
2003年3月至2011年2月任铁道部党组书记、部长。唯一个连任铁道部部长职务。
15
第十五任铁道部长 盛光祖
1949年出生,江苏江宁人
2011年2月至2013年3月任铁道部党组书记、部长。
万里部长在京九铁路
社保在线服务
微信搜索关注“企业员工特别关注”社保服务平台,快速查询社保卡密码,查询养老保险、医疗保险、企业年金、住房公积金等个人账户余额。